姓名:李家军
职务:党委书记
简历:男,汉族,1964年12月出生,籍贯东营区,1992年12月加入中国共产党,中学高级教师。
1981.09--1983.07 滨州师范专科学校学生
1983.07--1990.07 广饶县第一中学教师
1990.07--1994.02 广饶县第一中学教务处主任
1994.02--1995.08 广饶县第一中学党总支委员、副校长
1995.08--1998.06 东营市实验中学教务处副主任
1998.06--2002.07 东营市实验中学教务处主任
2002.07--2012.09 东营市实验中学党委委员、副校长
2012.10--2023.08 东营市实验中学党委书记、校长
2023.09-- 东营市实验中学党委书记
分工:主持学校党组织全面工作。联系指导第一党支部、运河路校区2020级。
姓名:张利波
职务:党委副书记、校长
简历:男,汉族, 1968月04月出生,籍贯利津县,1998年09月加入中国共产党,中学高级教师
1986.09--1990.07 山东师范大学地理系学生
1990.07--1997.11 东营市第一中学教师
1997.11--2001.11 东营市第一中学政教处副主任(期间: 1997.07--1999.09在曲阜师范大学教育管理专业研究生课程进修班学习)
2001.11--2005.03 东营市第一中学政教处主任(期间: 2002.09--2003.01在东营市委党校第十期中青年干部培训班学习)
2005.03--2016.05 东营市第一中学党委委员、纪委书记、工会主席
2016.05--2016.06 东营市实验中学党委副书记
2016.06--2023.08 东营市实验中学党委副书记、副校长
2023.09-- 东营市实验中学党委副书记、校长
分工:全面负责学校的教育教学和行政管理等工作。联系指导第五党支部、辽河路校区2020级。
姓名:胡明通
职务:党委委员、工会主席
简历:男,汉族, 1967年07月出生,籍贯寿光县,1995年12月加入中国共产党,中学高级教师。
1983.09--1986.07 山东省寿光师范学校学生;
1986.07--1990.12 在东营市教育局电教馆工作;
1990.12--1993.09 在东营市教育局办公室工作;
1993.09--1994.09 东营市教育局实验中学筹备组工作;
1994.09--1994.11 东营市实验中学总务处负责人,主持工作;
1994.11--1998.06 东营市实验中学总务处副主任,主持工作;
1998.06--2009.08 东营市实验中学总务处主任;
2009.08-- 东营市实验中学党委委员、工会主席
分工:主持学校工会工作,主持东凯中学全面工作;负责相应领域和分管处室党风廉政建设、意识形态、教职工的政治思想及师德师风、安全工作。分管工会。
姓名:韩克欣
职务:党委委员、纪委书记
简历:男,汉族, 1965年12月出生于山东省广饶县,2001年06月加入中国共产党,中学高级教师
1985.09--1989.07 山东师范大学数学系学生
1989.07--2000.08 东营市第一中学教师(其间: 1993.09—1994.07华东师范大学教科所数学教学法专业研究生班进修)
2000.09--2001.08 东营市第二中学教师
2001.08--2005.11 东营市第二中学教务处副主任
2005.11--2016.08 东营市第二中学教务处主任
2016.09-- 东营市实验中学党委委员、纪委书记
分工:负责学校纪检监察、党风廉政建设和反腐败、共青团及少先队工作等方面工作;负责相应领域和分管处室党风廉政建设、意识形态、教职工的政治思想及师德师风、安全工作。分管党委办公室、纪检监察室、团委;联系指导第四、第八党支部、辽河路校区2021级、运河路校区2021级。
姓名:陈新波
职务:党委委员、副校长
简历:男,汉族, 1979年04月出生,籍贯垦利区, 2007年06月加入中国共产党,中学高级教师。
1997.09--2001.07 山东师范大学地理系学生
2001.08--至今 东营市实验中学 教师
2005.12--2009.03 东营市实验中学团委副书记
2009.03--2020.09 东营市实验中学团委书记(2015年8月至今先后任2015级年级主任、行政处主任、教学处主任)
2020.10--2023.08 东营市实验中学 党委委员、教务处主任、团委书记
2023.09-- 东营市实验中学党委委员、副校长
分工:负责学校教学、教科研、艺体、信息技术、教师培训、财务、综治与安全等方面工作;负责相应领域和分管处室党风廉政建设、意识形态、教职工的政治思想及师德师风、安全、法制教育工作。分管教务处、教科室、艺体处、信息技术处、财务室、安保处;联系指导第三、第七党支部、2022级。
姓名:马海忠
职务:党委委员、副校长
简历:男,汉族, 1976年08月出生,籍贯临朐县, 1996年06月加入中国共产党。
1996.09--2000.07 曲阜师范大学地理系学生
2000.07--2023.08 东营市教育局 历任东营教育台副台长、教育信息中心主任、办公室主任
2023.09-- 东营市实验中学党委委员、副校长
分工:负责行政与人事、档案与保密、文化与宣传、涉外、德育、德育科研、班主任培训、卫生与健康、家校共育、全环境育人、精神文明建设、服务保障与校产、发展规划等方面工作;负责相应领域和分管处室党风廉政建设、意识形态、教职工的政治思想及师德师风、安全工作。分管办公室、政教处、家校共育办公室、总务处、发展规划办公室;联系指导第二、第六党支部、辽河路校区2023级、运河路校区2023级。